Mitglieder des Stadtrates |
Stadtrat | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.11.2007 | 30.09.2024 | von 14.11.2007 bis 30.09.2024 |
SPD-Fraktion | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 14.11.2007 | 30.04.2026 | von 14.11.2007 bis 30.04.2026 |
Ausschussmitglieder |
Fraktionsvorsitzende | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.07.2023 | 30.04.2026 | von 01.07.2023 bis 30.04.2026 |
Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | | 30.04.2020 | bis 30.04.2020 |
Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss | SPD | SPD ordentliches Mitglied | ordentliches Mitglied | 01.05.2014 | 30.09.2024 | von 01.05.2014 bis 30.09.2024 |